THE CENTRE FOR SPECIALIST EDUCATIONAL ASSISTANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a charity operating a wide range of community based ethnically sensitive programmes to promote educational provision, advocacy, quality of life, teenage and family support empowerment and community voluntary sector provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £62,938 o 1 gontract(au) llywodraeth a £13,820 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNOLD HENRY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
Isaac Luftig | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.20k | £94.31k | £69.19k | £76.60k | £86.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.10k | £108.52k | £51.71k | £95.39k | £82.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.36k | £40.36k | £55.36k | £41.82k | £62.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.48k | £13.30k | £2.98k | £18.68k | £13.82k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 08 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 JULY 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 JUNE 2000, 29 JUNE 2000 AND 15 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
I. TO ADVANCE THE EDUCATION OF JEWISH CHILDREN. II. TO PROMOTE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND THE PROMOTION OF RESOURCES FOR CHARITABLE PURPOSES BY CHARITABLE AND NON CHARITABLE BODIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF SUPPORT SERVICES. III. THE PROMOTION OF THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY RESOURCE LIBRARY TO BE USED BY THE VOLUNTARY SECTOR, INCLUDING THE PROVISION OF SERVICES AND FACILITATING PARTNERSHIP AND CO-OPERATION IN THE VOLUNTARY SECTOR. IV. SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
115
Leicester Road
SALFORD
LANCS
M7 4GP
- Ffôn:
- 01617208585
- E-bost:
- office@binohofmanchester.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window