Hanes ariannol MEDICAL ASSOCIATION OF NIGERIANS ACROSS GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 1077899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £25.18k £22.92k £51.07k £33.42k £73.50k
Cyfanswm gwariant £22.96k £12.55k £6.97k £37.53k £78.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A