Hanes ariannol Friends of All Saints Primary School and Nursery, Stibbard

Rhif yr elusen: 1076272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.48k £524 £2.59k £4.50k £6.21k
Cyfanswm gwariant £3.40k £2.73k £2.86k £4.02k £6.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A