LINCOLN TOY LIBRARY AND WORKSHOP COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have a loaning library which has approx. 1000 toys and games for hire, including a selection particularly suitable for children with special needs. We also have a soft play area which provides a safe and stimulating environment for children aged 5 years and under.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1071058 CHILDREN'S LINKS
- 11 Awst 1999: Cofrestrwyd
- 15 Gorffennaf 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- LINCOLN TOY LIBRARY (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.79k | £45.83k | £42.01k | £36.60k | £30.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.76k | £39.13k | £30.79k | £37.37k | £38.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 16 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 16 Medi 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 23 Tachwedd 2013 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 15 Tachwedd 2013 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 31 Hydref 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 13 Tachwedd 2012 | 13 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 AUGUST 1984
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND EDUCATION OF LOCAL CHILDREN PARTICULARLY THOSE HAVING SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS WITHIN THE MEANING OF SECTION 1 OF THE EDUCATION ACT 1981, BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC, EDUCATIONAL AND STIMULATING TOYS AND EQUIPMENT. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window