Hanes ariannol WATBUS
Rhif yr elusen: 1076729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £457.88k | £430.68k | £410.39k | £703.18k | £812.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £389.06k | £349.39k | £404.33k | £609.89k | £727.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £149.00k | £37.55k | £206.86k | £427.41k | £515.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £32.62k | £54.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £667.23k | £756.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £142 | £748 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.19k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £607.79k | £727.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £2.10k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £49.27k | £139.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.