BOSTON MAYFLOWER LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AFFORDABLE HOUSING, PROMOTING THRIVING COMMUNITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Cyfanswm incwm:
£21,202,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £21.20m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£15,989,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £15.99m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £258,519 o gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £15.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.21m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- 13 Rhagfyr 2017: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.82m | £20.49m | £20.57m | £21.00m | £21.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.29m | £16.79m | £14.76m | £16.15m | £15.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £162.00k | £0 | £258.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £297.83k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.82m | £20.49m | £20.57m | £21.00m | £21.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.27m | £16.76m | £14.76m | £16.15m | £15.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.00k | £31.27k | £31.13k | £36.00k | £37.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.98k | £10.00k | £9.59k | £7.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £77.60m | £136.42m | £135.78m | £139.67m | £138.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £13.00k | £13.00k | £13.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £9.25m | £12.07m | £12.50m | £10.77m | £13.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.43m | -£3.16m | -£4.52m | -£3.16m | -£2.95m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £82.78m | £83.11m | £92.03m | £92.42m | £92.37m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 03 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 03 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 16 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 16 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 05 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 09 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 03 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 11 Rhagfyr 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/05/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/07/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2014
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY ON FOR THE PUBLIC BENEFIT URBAN AND RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN THE BOROUGH OF BOSTON) A) THE PROVISION OF HOUSING FOR THOSE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND THE IMPROVEMENT OF HOUSING IN THE PUBLIC SECTOR OR IN CHARITABLE OWNERSHIP PROVIDED THAT SUCH POWER SHALL NOT EXTEND TO RELIEVING ANY LOCAL AUTHORITIES OR OTHER BODIES OF A STATUTORY DUTY TO PROVIDE OR IMPROVE HOUSING B) THE RELIEF OF POVERTY C) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT D) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS F) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES G) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES H) THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES AND CHILDCARE I) THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME J) SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES
Maes buddion
BOROUGH OF BOSTON LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window