Hanes ariannol MARKAZUL-ULOOM-AL-ISLAMIYYA

Rhif yr elusen: 1085563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.39k £75.52k £89.96k £156.38k £157.46k
Cyfanswm gwariant £75.08k £46.02k £68.66k £100.24k £132.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A