Hanes ariannol DISTRICT C.E. PRIMARY (MERSEYSIDE) P.T.F.A

Rhif yr elusen: 1077023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £899 £3.49k £5.49k £6.39k £4.90k
Cyfanswm gwariant £883 £1.71k £3.38k £4.52k £2.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A