Hanes ariannol ROTARY CLUB OF YORK VIKINGS TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1078432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.27k £7.76k £38.08k £18.17k £20.30k
Cyfanswm gwariant £14.02k £16.53k £22.55k £21.29k £22.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A