JO'S TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dedicated to women affected by pre-cancer and cervical cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1133542 JO'S CERVICAL CANCER TRUST
- 28 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- 14 Rhagfyr 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.76k | £159.79k | £149.81k | £210.24k | £231.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.57k | £144.60k | £175.69k | £170.37k | £514.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | 13 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | 13 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 02 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | 02 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | 20 Mai 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | 20 Mai 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | 12 Mai 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | 12 Mai 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | 12 Mai 2008 | 347 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | 24 Mai 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 JUNE 1999.
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING OF ALL ASPECTS OF CERVICAL CANCER. 2.TO PROMOTE THE STUDY OF CERVICAL CANCER BY SUPPORTING AND CARRYING OUT RESEARCH INTO THE CAUSES, PREVENTION, DIAGNOSIS AND METHOD OF TREATMENT OF THIS DISEASE AND BY PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND 3. SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SHALL DECIDE ("THE OBJECTS).
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window