Ymddiriedolwyr LANDKEY MILLENNIUM GREEN TRUST
Rhif yr elusen: 1077132

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL HARVEY GEE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Pat Redwood | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Jann Wirtz | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Lee Consterdine Mr | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Jack Woolfenden | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Martin David Lusby | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Lynden Davies | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.