ymddiriedolwyr THE KINGHAM HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1076618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Humphrey Westland Pilcher | Cadeirydd | 13 March 2012 |
|
|
||||
Keith Basil Civval | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
KEITH ALEXANDER MARCHAND EDMUNDS | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|||||
CAROLINE MARGARET PELLEREAU | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Nicholas Cecil John Bewes | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|||||
Jeremy David Bruce Anderson | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.