WILTON DOG CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dog training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 31 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Paul Bull | Cadeirydd | 10 November 2019 |
|
|
||||
Glyn Eric West | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Kirsty Jane Roach | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
CAROL GREATHEAD | Ymddiriedolwr | 10 November 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.11k | £13.40k | £9.13k | £17.47k | £25.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.17k | £4.49k | £7.57k | £19.57k | £13.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 26 Chwefror 2023 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22 JUNE 1999 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 20 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR DOG OWNERS IN RESPONSIBLE PET OWNERSHIP, OBEDIENCE TRAINING FOR DOGS AND THEIR RESPONSIBILITY AS DOG OWNERS FOR THE HEALTH AND SAFETY OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wilton Dog Club
South Avenue
REDCAR
Cleveland
TS10 5LZ
- Ffôn:
- 07944 013755
- E-bost:
- WILTONDOGCLUB@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window