Hanes ariannol HASBURY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1078427
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £902 £191 £1.09k £1.90k £1.37k
Cyfanswm gwariant £736 £170 £1.13k £1.49k £1.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A