Hanes ariannol BLOXHAM SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1076484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.28m | £10.14m | £11.41m | £13.72m | £15.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.31m | £10.67m | £11.96m | £13.43m | £14.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £476.64k | £26.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £405.17k | £565.43k | £105.24k | £69.99k | £264.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £153.58k | £190.59k | £664.12k | £894.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.87m | £9.42m | £10.86m | £13.00m | £13.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £15.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £100.37k | £2.59k | £153 | £1.67k | £15.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £248.21k | £0 | £20.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £40.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.96m | £9.86m | £10.87m | £12.63m | £13.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.21k | £806.75k | £0 | £798.68k | £662.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £76.03k | £63.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.09m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.