HURSTPIERPOINT COLLEGE LIMITED

Rhif yr elusen: 1076498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Independent Day and Boarding School for children aged from 4 to 18

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ben Searls Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Camilla Mair Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Michael Lawless Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Dr Helen Graham Ymddiriedolwr 14 March 2024
Dim ar gofnod
Rupert James William Corney Ymddiriedolwr 28 March 2023
PRESTON NOMADS CRICKET CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Maxine Janet Shaw Ymddiriedolwr 27 September 2022
Dim ar gofnod
PHILIPPA JANE HOYLE Ymddiriedolwr 18 June 2022
Dim ar gofnod
Dr Ian Stuart Francis Ymddiriedolwr 03 March 2020
Dim ar gofnod
Rev William Kemp Ymddiriedolwr 25 February 2019
BEFRIENDED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, BURGESS HILL (DIOCESE OF CHICHESTER)
Derbyniwyd: Ar amser
THE POINT CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
HOPE HOUSE HAITI (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Jane Corbett Ymddiriedolwr 06 October 2016
Dim ar gofnod
KAREN MARGARET MACK ACA Ymddiriedolwr 01 October 2015
Dim ar gofnod
MRS FRAN HAMPTON Ymddiriedolwr 02 May 2014
Dim ar gofnod
KEVIN STEPHEN POWELL Ymddiriedolwr 21 December 2011
Dim ar gofnod
ROBERT JOHN EBDON Ymddiriedolwr
THE LANCING COLLEGE CHAPEL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.14m £26.45m £29.81m £34.04m £36.46m
Cyfanswm gwariant £21.65m £25.61m £27.22m £30.06m £34.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £29.36k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £328.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £183.00k £191.00k £186.00k £144.00k £137.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £42.00k £42.00k £108.00k £601.00k £472.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £23.04m £25.82m £29.47m £32.97m £35.26m
Incwm - Gwaddolion £0 £90.00k £150.00k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £40.00k £0 £8.00k £70.00k £477.00k
Incwm - Arall £835.00k £393.00k £31.00k £250.00k £114.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £101.00k £36.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £20.73m £24.83m £26.18m £28.73m £32.10m
Gwariant - Ar godi arian £920.00k £784.00k £1.05m £1.33m £1.92m
Gwariant - Llywodraethu £58.00k £82.00k £86.00k £169.00k £123.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Asedau hunan ddefnydd £43.65m £46.38m £49.16m £57.33m £60.88m
Buddsoddiadau tymor hir £1.58m £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £4.30m £5.05m £6.31m £7.73m £35.27m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£149.00k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £13.52m £14.34m £15.91m £21.51m £49.83m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 09 Gorffennaf 2024 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 09 Gorffennaf 2024 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 16 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 16 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 15 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 12TH NOVEMBER 1943
Gwrthrychau elusennol
THE ENDOWMENT IN PERPETUITY OF HURSTPIERPOINT COLLEGE EXCLUSIVELY OF ANY AND EVERY OTHER SCHOOL OR COLLEGE FROM TIME TO TIME CONDUCTED BY THE DIVISION OR BY ANY OTHER DIVISIONAL SOCIETY OF THE CORPORATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 12 Mawrth 2007 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HURSTPIERPOINT COLLEGE
COLLEGE LANE
HURSTPIERPOINT
HASSOCKS
BN6 9JS
Ffôn:
01273833636
E-bost:
info@hppc.co.uk