Ymddiriedolwyr EMMAUS HAMPSHIRE

Rhif yr elusen: 1077264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hazel Warwick Cadeirydd 08 September 2016
Dim ar gofnod
John Stafford Conyngham Ymddiriedolwr 17 June 2021
Dim ar gofnod
John Anthony McKenna Ymddiriedolwr 11 March 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Paul Sutcliffe Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
Gareth Roberts Ymddiriedolwr 28 November 2018
Dim ar gofnod
Catherine Harris Ymddiriedolwr 23 November 2017
Dim ar gofnod