ITESO WELFARE ASSOCIATION ( IWA )

Rhif yr elusen: 1078300
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Iteso Welfare Association is in the business of nurturing development awareness, empowering and developing disadvantaged/vulnerable communities in the UK and Africa. These responsive activities aim to achieve positive citizenship, life learning, a healthy community and encourage community participation. IWA also provides translation and project evaluation services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017

Cyfanswm incwm: £30,043
Cyfanswm gwariant: £30,199

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Cenia
  • Uganda

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1170126 ITESO WELFARE ASSOCIATION ( IWA )
  • 19 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
  • 22 Ionawr 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • IWA (UK) (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £110 £207 £207 £7.62k £30.04k
Cyfanswm gwariant £692 £605 £605 £6.42k £30.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 14 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 14 Ionawr 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 24 Awst 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 20 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 Not Required