Hanes ariannol FRIENDS OF BETHLEHEM UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1077818
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £42.64k £65.10k £42.12k £29.11k £21.71k
Cyfanswm gwariant £92.31k £69.44k £364.44k £117.28k £33.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0