Ymddiriedolwyr PARITY

Rhif yr elusen: 1107795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rex Bourne Cadeirydd 21 January 2019
Dim ar gofnod
Andrew Butterly Ymddiriedolwr 03 April 2023
Dim ar gofnod
ELIZABETH HOBSON Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
DAVID HYATT Ymddiriedolwr 08 July 2017
Dim ar gofnod
Chandrakant Vaghela Ymddiriedolwr 16 July 2016
Dim ar gofnod
JOHN BOYCE MAYS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod