Hanes ariannol BARROW CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1077427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £359.31k £459.69k £342.62k £397.30k £433.04k
Cyfanswm gwariant £374.27k £400.63k £370.67k £391.56k £345.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £134.54k £31.91k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £273.91k £156.34k £158.50k £218.67k £254.13k