ymddiriedolwyr DEVIZES AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1076852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY CHARLES PALMER | Cadeirydd | 25 August 2020 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Geddes | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Suzanne Green | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Christine Green | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
JOHN ANGELL TOTTEN | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
JEAN MARGARET THOMSON | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE GARVEN | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
WILLIAM DAVID RALPH SPENS | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
JANET MARY RUTTER | Ymddiriedolwr | 14 February 2019 |
|
|
||||
Martin Houghton | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
PETER FRANKS | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
JANE BULL | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
||||
JEANNETTE SMITH | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
||||
JOHN WELLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.