ymddiriedolwyr THE SPIRES CENTRE
Rhif yr elusen: 1076888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugh Lindsay | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Simonetta Di Benedetto | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Fleur Swaney | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Natasha Roberts | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Fiona Richmon | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Rossana Rocchini | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|||||
Dan Fairclough | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.