Hanes ariannol EAST KENT HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1076555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £515.77k | £941.71k | £1.39m | £517.39k | £844.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £825.45k | £903.29k | £1.47m | £1.10m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £437.82k | £860.07k | £1.33m | £453.46k | £739.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.95k | £81.64k | £60.70k | £63.93k | £98.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £233.17k | £555.88k | £340.59k | £272.95k | £325.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.79k | £813.88k | £1.37m | £972.71k | £915.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £81.67k | £89.42k | £99.24k | £126.23k | £161.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £95.37k | £0 | £121.47k | £77.16k | £36.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £810.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.95k | £8.38k | £8.21k | £9.13k | £9.30k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.