Hanes ariannol HORN OF AFRICA LEARNING TRUST (H.A.L.T.)

Rhif yr elusen: 1076864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/03/2020 01/03/2021 01/03/2022 01/03/2023 01/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32 £32 £12 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A