Ymddiriedolwyr DURHAM CATHEDRAL CHOIR ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1078233

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martha Jane Stewart | Cadeirydd | 13 May 2018 |
|
|
||||
Daniel Cameron Alvan Hicks | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Dr Venetia Rachel Lucy Bridges | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Dr Amaleena Damle | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Henry John Sheen | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Georgina Clare Wilczek | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Katherine Louise Ayres | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Kieran Joseph McLaughlin | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Rev Michael Hans Joachim Hampel | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
JONATHAN YIN-SHUN HUGHES | Ymddiriedolwr | 15 September 2017 |
|
|
||||
DANIEL THOMAS VICTOR COOK | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Jean Mary Woodward | Ymddiriedolwr | 08 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.