BARNSTAPLE FAIR CARNIVAL CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds in order to stage a day-long event culminating in a Carnival Parade and fireworks display which offers local charities the opportunity to collect money for their respective charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 30 Medi 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRENE HOCKIN | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|||||
MATTHEW BREND | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|
||||
PHILIP MILTON | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|||||
JOSEPH ANTHONY MARTIN | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|
||||
WILLIAM CYRIL HOCKIN | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09k | £1.75k | £1.92k | £4.72k | £40 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.94k | £1.08k | £1.08k | £9.97k | £30 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 10 JUNE 1999 AS AMENDED ON 14 SEPTEMBER 1999 AS AMENDED ON 22 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF SUCH PURPOSES AS ARE CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE EXECUTIVE COMMITTEE IN ITS ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE THE COUNTY OF DEVON IN THE TOWN OF BARNSTABLE IN ALL PARISHES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clanton
Roundswell
BARNSTAPLE
Devon
EX31 3NP
- Ffôn:
- 01271377005
- E-bost:
- ness2109@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window