ymddiriedolwyr STRETHAM CHARITY
Rhif yr elusen: 1076863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIER PETHERICK | Cadeirydd | 03 October 2012 |
|
|
||||
Jayne Chapman | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Peter Lee | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Ellen Leeke | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Laura Roberts | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Jenny Markham | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Parish | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
ANTHONY MURFITT | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.