NORMAN FOSTER FOUNDATION (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Foundation is the advancement of education genarally and in particular by conducting and promoting the study of and research into all aspects of architecture especially contemporary architecture and by publishing the useful results of such research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1999: Cofrestrwyd
- Norman Foster Foundation (UK) (Enw gwaith)
- THE NORMAN FOSTER FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Hon Paola Elena Foster | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
The Hon Eduardo Norman Robert Foster | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
RICHARD JOHN DILWORTH MVO | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|||||
Professor Farshid Moussavi OBE RA | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
DAVID JENKINS | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
Lord Foster of Thames Bank OM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LADY FOSTER OF THAMES BANK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £82.00k | £40.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.70k | £29.76k | £28.45k | £21.93k | £40.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Mehefin 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JULY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 DECEMBER 2009. as amended on 04 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: (I) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION GENERALLY AND IN PARTICULAR BY CONDUCTING AND PROMOTING THE STUDY OF AND RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF ARCHITECTURE ESPECIALLY MODERN ARCHITECTURE AND ALSO BY PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. (II) SUCH OTHER PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME SHALL DECIDE ("THE OBJECTS")
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Riverside
22 Hester Road
London
SW11 4AN
- Ffôn:
- 07775992514
- E-bost:
- rdilworth@mal-ex.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window