Hanes ariannol HIJINX THEATRE

Rhif yr elusen: 1078358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.20m £823.79k £855.81k £903.16k £1.00m
Cyfanswm gwariant £935.90k £594.11k £886.66k £1.33m £1.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £672 £4.07k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A N/A £34.83k £120.40k
Incwm o roddion a chymynroddion £12.64k £18.82k £44.85k £1.56k £2.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £907 £312 £18 £2.86k £1.32k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.19m £803.97k £810.84k £897.42k £997.07k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.11k £312 £112 £1.32k £4.04k
Incwm - Arall £0 £370 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £934.76k £594.11k £886.66k £1.33m £1.21m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £4.50k £5.91k £8.34k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.13k £0 £0 £0 £0