Hanes ariannol SLOUGH GRAMMAR SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1078232
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2008 31/10/2009 31/10/2010 31/10/2011 31/10/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.03k £5.62k £4.95k £5.61k £1.18k
Cyfanswm gwariant £1.07k £2.17k £2.33k £1.95k £519
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A