Hanes ariannol BOROUGH MARKET (SOUTHWARK)
Rhif yr elusen: 1076940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19m | £7.10m | £5.82m | £6.62m | £7.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.08m | £7.01m | £6.13m | £7.03m | £6.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £487.45k | £420.31k | £110.05k | £182.38k | £275.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.89m | £3.57m | £2.46m | £3.24m | £3.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.79m | £2.97m | £3.08m | £3.08m | £3.21m | |
|
Incwm - Arall | £19.46k | £135.42k | £167.46k | £118.98k | £77.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.33m | £6.13m | £5.06m | £5.75m | £6.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £482.14k | £692.32k | £972.57k | £339.83k | £511.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £17.35k | £69.27k | £17.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £972.57k | £339.83k | £511.46k | |
|
Gwariant - Arall | £268.47k | £188.50k | £95.85k | £941.24k | £173.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.