Dogfen lywodraethu BOROUGH MARKET (SOUTHWARK)
Rhif yr elusen: 1076940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
GOVERNING BY THE FOLLOWING ACTS 28 GEO II 1754, 30 GEO II 1756, 4 GEO IV 1822, 10 GEO IV 1829 , 55 VICT 1892, 7 EDW VI 1907 AND 20 &21 GEO V 1930 AND SCHEME DATED 21 MARCH 2007 AS AMENDED 12 JANUARY 2012 AND 6 SEPT 2012 SCHEME AS AMENDED ON 28 JAN 2021 as amended on 27 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A MARKET AS A PUBLIC AMENITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND THE RELIEF OF THE RATES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ST SAVIOURS, SOUTHWARK
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.