Ymddiriedolwyr GREEN AND AWAY
Rhif yr elusen: 1083827

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Simon Ian LANG | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Kubin | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Jinger Xian | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Amelia Wetherly-Ashcroft | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Gael Berthaud-Muller | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Laura Norman | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Rona Hardie | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Isana Barr | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Alice Boudier | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Lola Violet Henderson | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Eve Andrews | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Ben Peirson Crucefix | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
||||
Amelie Hunnebeck-Wells | Ymddiriedolwr | 18 October 2015 |
|
|
||||
Daniel Lindeque | Ymddiriedolwr | 18 October 2015 |
|
|
||||
Rosa Butler | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.