ALZHEIMER'S RESEARCH UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alzheimer's Research UK is the UK's leading dementia research charity. We believe in the power of research to defeat dementia. We fund pioneering studies that will make a difference to people's lives and we're committed to increasing funds for the next breakthrough. We are energising a movement to support and take part in research and to empower people through greater understanding of dementia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£56,875,134
Roddion a chymynroddion | £53.87m | |
Weithgareddau elusennol | £1.45m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £258.47k | |
Buddsoddiadau | £1.30m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£49,696,292
Codi arian | £15.13m | |
Weithgareddau elusennol | £34.57m | |
Arall | £478 |
£1,394,198 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,245,728 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £15.13m | |
Gwariant elusennol | £34.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.18m |
Codi arian a Arall Gwariant | £15.13m | |
Gwariant elusennol | £34.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.57m |
Pobl

244 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
1700 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 13 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- ALZHEIMER'S RESEARCH (Enw gwaith)
- ART (Enw gwaith)
- ALZHEIMER'S RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulchetan Sanga | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Hilary Jeffrey | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Dr David Spruce | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Gavin Patterson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Adrian John Lovett | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Clive Gringras | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Prof Jeremy Simon Chataway | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Dr Catherine Lucy Elliott | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Divya Chadha Manek | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Farnsworth | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Dr Ruth McKernan | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Giles Dennison | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.83m | £39.24m | £42.19m | £50.01m | £56.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.77m | £31.24m | £44.90m | £42.64m | £49.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £245.13k | £405.35k | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.98m | £33.83m | £39.18m | £46.98m | £53.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £454.03k | £393.03k | £319.20k | £354.68k | £258.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £989.75k | £476.92k | £1.61m | £1.55m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £868.84k | £901.84k | £995.06k | £1.12m | £1.30m | |
|
Incwm - Arall | £534.06k | £3.64m | £85.07k | £7.20k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.98m | £11.18m | £10.27m | £20.67m | £12.37m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.87m | £21.33m | £28.61m | £28.88m | £34.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.90m | £9.90m | £12.91m | £13.76m | £15.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £513.02k | £565.47k | £425.36k | £566.15k | £632.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.80m | £15.96m | £21.80m | £18.09m | £22.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £111.30k | £98.81k | £147.43k | £152.46k | £106.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £3.38m | £0 | £478 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £621.28k | £400.87k | £351.40k | £1.30m | £1.90m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £12.88m | £18.53m | £14.49m | £16.25m | £17.67m | |
|
Cyfanswm asedau | £31.15m | £34.71m | £36.26m | £39.21m | £51.66m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £37.57m | £35.82m | £35.29m | £37.00m | £40.48m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/12/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/07/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/05/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
A) TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE PUBLIC BY PROMOTING OR ASSISTING THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSAL MECHANISMS OF NEURO-DEGENERATIVE DISEASES WITH THE AIM OF TREATING OR PREVENTING ALZHEIMER'S DISEASE, DEMENTIA AND OTHER CONDITIONS HAVING A SIMILAR OR RELATED CAUSE AND TO DISSEMINATE THE RESULTS OF SUCH RESEARCH; AND B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC INTO THE SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENT OF DEMENTIA AND OTHER CONDITIONS HAVING A SIMILAR OR RELATED CAUSE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alzheimers Research UK
Unit 3-4
3 Riverside
Granta Park
Great Abington
CAMBRIDG
- Ffôn:
- 03001115333
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window