PLAY THERAPY SERVICES NORTHAMPTONSHIRE (PTSN)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Playtime is provides play therapy, which allows children who have experienced trauma the opportunity to explore their emotions through play.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- 31 Awst 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PLAY THERAPY SERVICES NORTHAMPTONSHIRE (Enw gwaith)
- PLAYTIME (Enw gwaith)
- PTSN (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184.68k | £223.35k | £173.28k | £208.44k | £36.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £181.54k | £222.18k | £166.95k | £194.21k | £59.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH OCTOBER 2000 AS AMENDED 15 JULY 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF EMOTIONAL SUFFERING AND DISTRESS AMONGST CHILDREN IN NORTHAMPTONSHIRE AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF A PLAY THERAPY SERVICE AND THE PROVISION OF TRAINING IN THERAPEUTIC PLAY
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE AND THE SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window