Hanes ariannol CALVARY CHAPEL OF HARROGATE

Rhif yr elusen: 1078015
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.94k £19.93k £8.54k £17.52k £32.85k
Cyfanswm gwariant £28.30k £20.16k £4.55k £2.87k £32.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A