ymddiriedolwyr MEDACT
Rhif yr elusen: 1081097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anuj Kapilashrami | Cadeirydd | 29 October 2022 |
|
|||||
Shirley Victoria Hodgson | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|||||
Dr Rachel Cottam | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|||||
Dr Nazanin Rassa | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Dr Sonia Adesara | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Sian Reece | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Richard Bruce Copsey | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Hannah Wright | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Anne Schulthess | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Olivia Jackson | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Lesley Jean Morrison | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Dr Keerthi Mohan | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Penelope Milsom | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.