Hanes ariannol DOXEY PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1077136
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014
Cyfanswm Incwm Gros £56.50k £46.20k £49.12k £46.42k £6.60k
Cyfanswm gwariant £49.06k £67.65k £51.32k £50.03k £13.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A