ymddiriedolwyr NORTHAMPTON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1077058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Shurville | Cadeirydd | 29 June 2021 |
|
|
||||
Sue Marshall | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Susan Brame | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|||||
Nicholas Stafford | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
ANTHONY KELLETT | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Eileen Brown | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Stephen Brame | Ymddiriedolwr | 29 May 2018 |
|
|
||||
Jane Evans | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
PETER MICHAEL MAUGHAN BROWN | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.