Ymddiriedolwyr ECTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1078962

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Brock | Cadeirydd | 13 June 2013 |
|
|
||||
Alison Mary Marr ODonnell | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Alistair James McCarter | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Alexandra Jane Fernley | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Paul Christopher Hulse | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Helen Mary Bond | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Hunt | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
CLAIRE REID | Ymddiriedolwr | 15 August 2013 |
|
|
||||
LYNNE NELSON | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
SALLY Jones | Ymddiriedolwr | 20 November 2011 |
|
|
||||
COLIN SOTHEBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.