SABENO LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
relief of poverty amongst the elderly or persons in conditions of need, hardship and distress in the Jewish Community, the advancement of the Orthodox Jewish Religion, the advancement of education according to the tenets of the Orthodox Jewish Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2022
Cyfanswm incwm:
£573,179
Roddion a chymynroddion | £41.60k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £531.58k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£439,088
Codi arian | £136.15k | |
Weithgareddau elusennol | £282.72k | |
Arall | £20.22k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £156.37k | |
Gwariant elusennol | £282.72k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £134.09k |
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 14 Mai 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 276250 GABLEHOLT LIMITED
- 14 Rhagfyr 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moishe David Weiniger | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Philip Martin Noe | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SARAH NOE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £972.97k | £563.30k | £647.27k | £974.16k | £573.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.24k | £363.60k | £376.63k | £431.99k | £439.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.28k | £84.00k | £138.55k | £351.36k | £41.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £401.69k | £479.30k | £508.72k | £622.80k | £531.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £138.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £348.49k | £223.86k | £179.68k | £290.46k | £282.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.24k | £118.11k | £183.60k | £126.08k | £136.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £348.49k | £223.86k | £179.68k | £290.46k | £282.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.24k | £118.11k | £183.60k | £126.08k | £136.15k | |
|
Gwariant - Arall | £34.51k | £21.63k | £13.36k | £15.45k | £20.22k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.72m | £6.13m | £6.33m | £6.43m | £6.65m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £770.82k | £632.43k | £436.47k | £534.82k | £839.19k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.25m | £1.32m | £1.06m | £709.65k | £1.09m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 237 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 237 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 20 Mawrth 2024 | 172 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 20 Mawrth 2024 | 172 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 01 Hydref 2021 | 154 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 01 Hydref 2021 | 154 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 21 Hydref 2020 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 21 Hydref 2020 | 174 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF RELIGIOUS PRACTICE IN ACCORDANCE WITH THE ORTHODOX JEWISH FAITH (11) THE FURTHERANCE OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH (111) THE RELIEF OF POVERTY AND SUFFERING EXPERIENCED BY THOSE WHO BELIEVE IN THE JEWISH FAITH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
115 CRAVEN PARK ROAD
LONDON
N15 6BL
- Ffôn:
- 02088024782
- E-bost:
- mail@venittandgreaves.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window