Hanes ariannol THE ANNA FREUD CENTRE
Rhif yr elusen: 1077106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.19m | £16.22m | £16.89m | £21.99m | £24.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76m | £16.59m | £16.75m | £19.97m | £25.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.25m | £3.56m | £1.67m | £1.19m | £6.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £221.53k | £1.20m | £72.56k | £29.70k | £105.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.19m | £3.76m | £3.77m | £4.69m | £3.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.89m | £11.99m | £12.69m | £16.27m | £20.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.95k | £58.97k | £61.18k | £69.79k | £71.81k | |
|
Incwm - Arall | £37.91k | £410.76k | £374.03k | £959.64k | £597.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.52m | £16.25m | £16.37m | £19.42m | £25.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.03k | £341.39k | £383.48k | £553.26k | £627.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.55k | £0 | £0 | £0 | £47.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £502 | £720 | £235 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.