PORTSMOUTH ABUSE AND RAPE COUNSELLING SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Face to face therapy: Ports. P01-P06 13 yrs+. Ports. and South East Hampshire 13 yrs+. Schools: Outreach schools programme P01-P06. Phone Support: Telephone helplines Mon 1pm - 3pm; Wed. 7pm-10pm, Fri 7pm-10pm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2000: Cofrestrwyd
- PARCS (Enw gwaith)
- PORTSMOUTH AREA RAPE CRISIS SERVICE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Raymond Hargrave | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||||||||||
Family Action | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||||||
David Charles Holmes | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||||||
DAVID CHARLES HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.39k | £528.47k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.19k | £555.77k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £225.76k | £507.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £13.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £6.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £507.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £81 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £536.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £19.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/08/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/02/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/04/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 FEB 2018 as amended on 22 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
4. The Charity’s objects (“the Objects”) are, in relation to rape, sexual abuse, sexual exploitation or interpersonal abuse or violence:- 4.1 to relieve the suffering, illness and distress of survivors whenever occurring; 4.2 to promote the education and research into the effect on survivors and significant others whether physical, medical, psychological or social.
Maes buddion
WITHIN THE CITY OF PORTSMOUTH AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Family Action
34 Wharf Road
LONDON
N1 7GR
- Ffôn:
- 02392669514
- E-bost:
- admin@parcs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window