Ymddiriedolwyr OVING JUBILEE HALL
Rhif yr elusen: 1077213

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne-Marie Eastwood | Cadeirydd | 15 July 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jane Ross | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Hannah Edwards | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Kingsley Upton | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||
Duncan Marston | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Carol Funnell | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Christine Cooper | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Caryl Blumenthal | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Anthony Michael Eastwood | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|||||
Eileen Saunders | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.