REMEMBER (THE CHRONIC FATIGUE SYNDROME SOCIETY)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Giving help and advice to people who suffer from M.E. (otherwise known as Chronic Fatigue Syndrome) and their carers. This includes campaigning for better services, working with the statutory services to improve serevices, running self-management courses, organising presentations by health care professionals and others, issuing a quarterly newsletter, and a telephone helpline.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 801279 THE MYALGIC ENCEPHALOPATHY ASSOCIATION LIMITED
- 15 Hydref 1999: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- REMEMBER (Enw gwaith)
- REMEMBER (THE CHRONIC FATIGUE SOCIETY) (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.93k | £10.62k | £3.05k | £4.11k | £2.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.66k | £6.55k | £7.16k | £5.31k | £2.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £100 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 JULY 1999 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 27 SEPTEMBER 2007 as amended on 15 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND DISTRESS OF PERSONS SUFFERING FROM CHRONIC FATIGUE SYNDROME (CFS), OTHERWISE KNOWN AS MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS (ME), AND FOR THAT PURPOSE TO ARRANGE AND, WHERE NECESSARY, FUND THE APPROPRIATE TREATMENT, AND FURTHER TO ASSIST IN THE REHABILITATION OF THOSE SUFFERING FROM CFS/ME.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window