Ymddiriedolwyr LINC THE LEUKAEMIA AND INTENSIVE CHEMOTHERAPY FUND
Rhif yr elusen: 1078183

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Parker | Cadeirydd | 10 September 2019 |
|
|
||||
John Bees | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Giles | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Stephen Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Joseph David Pointon | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr ASHA JOHNY | Ymddiriedolwr | 21 December 2012 |
|
|
||||
ADRIAN BAMFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.