Hanes ariannol ROTARY CLUB OF WEDNESBURY

Rhif yr elusen: 1077286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.69k £5.21k £16.09k £17.48k £15.88k
Cyfanswm gwariant £10.01k £5.99k £12.20k £28.04k £11.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A