Hanes ariannol THE HASLEMERE AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1077316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £321.71k | £266.60k | £301.15k | £347.46k | £388.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £375.15k | £281.86k | £343.22k | £386.64k | £438.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.95k | £26.00k | £39.38k | £19.00k | £91.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.