PAROLE DE FOI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A non-profit charity that aims to support the French speaking community to integrate within the English society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- PIERRES VIVANTES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTOR MICHEL KOULAEROU DOUE | Cadeirydd |
|
|
|||||
KAGOUEHI PROSPER ZOUCOUBA | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||
SIKA RAYMOND AKICHI | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.17k | £154.57k | £101.67k | £93.05k | £89.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £153.35k | £166.36k | £105.16k | £85.28k | £83.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.05k | £2.47k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22ND JULY 1999, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22ND DECEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND RELIGIOUS EDUCATION THROUGHOUT THE WORLD BUT ESPECIALLY IN THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK.
Maes buddion
WORLDWIDE BUT ESPECIALLY IN THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 12
Broomfield House
Massinger Street
London
SE17 1SY
- Ffôn:
- 02072772310
- E-bost:
- paroledefoi@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window